IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOS IGLESIAS SL | Apoderado | 15/11/2023 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: AUTOS IGLESIAS SL
Apoderado
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 157, S 8, H LU 982, I/A 21 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-27
Empresa: AUTOS IGLESIAS SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
- Valcarcel Lopez Manuela
- Valcarcel Lopez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 28, S 8, H LU 982, I/A 18 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-27
Empresa: AUTOS IGLESIAS SL
Consejero
- Iglesias Rodriguez Jesus Maria
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
- Valcarcel Lopez Manuela
Presidente
Secretario
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 28, S 8, H LU 982, I/A 17 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-27
Empresa: ALQUILUGO SL
Liquidador
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 204, S 8, H LU 6510, I/A 8 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-27
Empresa: ALQUILUGO SL
Consejero
- Iglesias Rodriguez Jesus Maria
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
- Valcarcel Lopez Manuela
Liquidador
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 204, S 8, H LU 6510, I/A 8 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-27
Empresa: AUTOS IGLESIAS SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Valcarcel Maria De Los Angeles
- Valcarcel Lopez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 27, S 8, H LU 982, I/A 16 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-27
Información de IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS VALCARCEL MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos