IGLESIAS SITJES JAIME
Informe ejecutivo de IGLESIAS SITJES JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IGLESIAS SITJES JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINIBA SL | Presidente | 28/05/2015 | |
FINIBA SL | Consejero | 28/05/2015 | |
FINIBA SL | Apoderado | 28/05/2015 | |
FIB ARCA FUTURA SICAV | Consejero | 19/07/2010 | 30/07/2014 |
RIBASA SA | Apoderado | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS SITJES JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS SITJES JAIME
Empresa: FINIBA SL
Apoderado
- Iglesias Sitjes Jaime
Consejero
- Iglesias Sitjes Jaime
Presidente
- Iglesias Sitjes Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 51, S 8, H B 109127, I/A 17 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
Empresa: FIB ARCA FUTURA SICAV
Consejero
- Iglesias Sitjes Jaime
- Llorente Perez Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37903 , F 95, S 8, H B 317507, I/A 24 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Empresa: RIBASA SA
Apoderado
- Gisbert Cases Ana
- Iglesias Sitjes Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 161, S 8, H B 63438, I/A 22 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Empresa: FIB ARCA FUTURA SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37903 , F 93, S 8, H B 317507, I/A 20 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Empresa: FIB ARCA FUTURA SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37903 , F 93, S 8, H B 317507, I/A 20 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Información de IGLESIAS SITJES JAIME
Mostramos los datos de IGLESIAS SITJES JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS SITJES JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos