IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN MIGUEL PALAS SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2024 | |
THE DESIRE SHOP SL | Administrador Solidario | 02/02/2016 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL
Empresa: SAN MIGUEL SAT XUGA 1001
Administrador Mancomunado
- Dablanca Quinteiro Carlos
- Iglesias Sanchez Jose Manuel
- Prieto Torres Jesus
- Viña Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 9 , H LU 22114, I/A 1 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-27
Empresa: GALITREND SL
Liquidador Mancomunado
- Deira Tubio Ivan
- Iglesias Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 85, S 8, H SC 49480, I/A 2 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-15
Empresa: GALITREND SL
Administrador Mancomunado
- Deira Tubio Ivan
- Iglesias Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 85, S 8, H SC 49480, I/A 2 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-15
Empresa: GALITREND SL
Administrador Mancomunado
- Deira Tubio Ivan
- Iglesias Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 84, S 8, H SC 49480, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-15
Empresa: THE DESIRE SHOP SL
Administrador Solidario
- Castro Cerqueiras Cristina
- Iglesias Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 192, S 8, H SC 48130, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-15
Información de IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos