IGLESIAS SAN MARTIN PABLO
Informe ejecutivo de IGLESIAS SAN MARTIN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 47
Empresas inactivas: 45
CARGOS DE IGLESIAS SAN MARTIN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLARBAUM SL | Administrador Unico | 30/08/2022 | |
KLARBAUM SL | Socio Unico | 30/08/2022 | |
KELLOGG ESPAÑA SL | Apoderado | 14/01/2011 | |
KELLOGG ESPAÑA SL | Apoderado | 09/04/2010 | |
KELLOGG ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 07/01/2010 | |
KELLOGG MANUFACTURING ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 09/11/2009 | |
KELLOGG ESPAÑA SL | Secretario No Consejero | 25/02/2009 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS SAN MARTIN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS SAN MARTIN PABLO
Empresa: KLARBAUM SL
Administrador Unico
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43959 , F 41, S 8, H M 775498, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
Empresa: KLARBAUM SL
Socio Único
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43959 , F 41, S 8, H M 775498, I/A 1 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
Empresa: KELLOGG MANUFACTURING ESPAÑA SL
Secretario
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 39, S 8, H T 30352, I/A 32 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-43
Empresa: KOWAIT IV SICAV
Consejero
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 21, S 8, H M 302037, I/A 34 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28
Empresa: KELLOGG ESPAÑA SL
Secretario
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20025 , F 75, S 8, H M 353211, I/A 57 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: KOWAIT IV SICAV
Consejero
- Iglesias San Martin Pablo
- Zarraluqui Lopez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 21, S 8, H M 302037, I/A 32 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: KELLOGG ESPAÑA SL
Apoderado
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20025 , F 62, S 8, H M 353211, I/A 30 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Empresa: KELLOGG ESPAÑA SL
Apoderado
- Iglesias San Martin Pablo
- Twaddell Stephen Reginald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20025 , F 56, S 8, H M 353211, I/A 23 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Empresa: PLATAFORMA LOGISTICA LEON SA
Apoderado Solidario
- Enriquez Sanchez Maria Fernanda
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 143, S 8, H C 37040, I/A 20 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-15
Empresa: MASSIMO DUTTI SA
Apoderado Solidario
- Enriquez Sanchez Maria Fernanda
- Iglesias San Martin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 50, S 8, H C 40299, I/A 15 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-15
VER MAS ACTOS
Información de IGLESIAS SAN MARTIN PABLO
Mostramos los datos de IGLESIAS SAN MARTIN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS SAN MARTIN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos