IGLESIAS PUERTA JORGE
Informe ejecutivo de IGLESIAS PUERTA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IGLESIAS PUERTA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINIO OGIJARES SL | Socio Unico | 06/02/2015 | 23/07/2024 |
PVC OGIJARES SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | 23/07/2024 |
PVC OGIJARES SL | Socio Unico | 06/02/2015 | 23/07/2024 |
ALUMINIO OGIJARES SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | 23/07/2024 |
METALURGICA ICALO SL | Administrador Unico | 14/09/2011 | 14/05/2024 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PUERTA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PUERTA JORGE
Empresa: ALUMINIO OGIJARES SL
Administrador Unico
- Iglesias Puerta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 141, S 8, H GR 46356, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-18
Empresa: ALUMINIO OGIJARES SL
Socio Único
- Iglesias Puerta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 141, S 8, H GR 46356, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-18
Empresa: PVC OGIJARES SL
Administrador Unico
- Iglesias Puerta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 137, S 8, H GR 46354, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-18
Empresa: PVC OGIJARES SL
Socio Único
- Iglesias Puerta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 137, S 8, H GR 46354, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-18
Empresa: METALURGICA ICALO SL
Administrador Unico
- Iglesias Puerta Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 46, S 8, H GR 4225, I/A 9 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-18
Información de IGLESIAS PUERTA JORGE
Mostramos los datos de IGLESIAS PUERTA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PUERTA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos