IGLESIAS PLA MIGUEL
Informe ejecutivo de IGLESIAS PLA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE IGLESIAS PLA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RTS CANOVAS SL | Administrador Unico | 17/12/2014 | 13/09/2021 |
RTS CANOVAS SL | Socio Unico | 17/12/2014 | 13/09/2021 |
RTS CULLERA 2019 SL | Administrador Unico | 30/01/2019 | 15/06/2021 |
FRIGORIFICOS LA ROCA SL | Socio Unico | 19/07/2011 | 31/03/2021 |
FRIGORIFICOS LA ROCA SL | Administrador Unico | 13/12/2010 | 31/03/2021 |
MIROCA2018 SL | Socio Unico | 02/08/2018 | 30/01/2020 |
MIROCA2018 SL | Administrador Unico | 02/08/2018 | 30/01/2020 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PLA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PLA MIGUEL
Empresa: RTS CANOVAS SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 147, S 8, H V 162678, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-46
Empresa: RTS CULLERA 2019 SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10613, L 7894, F 130, S 8, H V 185804, I/A 2 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-46
Empresa: MIROCA2018 SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10536, L 7817, F 21, S 8, H V 183213, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-46
Empresa: RTS CULLERA 2019 SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10613, L 7894, F 129, S 8, H V 185804, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-46
Empresa: MIROCA2018 SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10536, L 7817, F 20, S 8, H V 183213, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Empresa: MIROCA2018 SL
Socio Único
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10536, L 7817, F 20, S 8, H V 183213, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Empresa: RTS CANOVAS SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 146, S 8, H V 162678, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Empresa: RTS CANOVAS SL
Socio Único
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9886, L 7168, F 146, S 8, H V 162678, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Empresa: FRIGORIFICOS LA ROCA SL
Socio Único
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 109, S 8, H V 141291, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-46
Empresa: FRIGORIFICOS LA ROCA SL
Administrador Unico
- Iglesias Pla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 108, S 8, H V 141291, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-46
Información de IGLESIAS PLA MIGUEL
Mostramos los datos de IGLESIAS PLA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PLA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos