IGLESIAS PIÑA ALBERTO
Informe ejecutivo de IGLESIAS PIÑA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS PIÑA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMILLARTE SL | Apoderado | 05/06/2020 | |
TRADECOMUNITY SL | Apoderado Solidario | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PIÑA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PIÑA ALBERTO
Empresa: WONDERLAND GLOBAL SL
Liquidador
- Iglesias Piña Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35560 , F 21, S 8, H M 639117, I/A 2 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: WONDERLAND GLOBAL SL
Administrador Unico
- Iglesias Piña Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35560 , F 21, S 8, H M 639117, I/A 2 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: SEMILLARTE SL
Apoderado
- Iglesias Piña Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34490 , F 35, S 8, H M 620288, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: WONDERLAND GLOBAL SL
Administrador Unico
- Iglesias Piña Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35560 , F 21, S 8, H M 639117, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: WONDERLAND GLOBAL SL
Socio Único
- Iglesias Piña Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35560 , F 21, S 8, H M 639117, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: TRADECOMUNITY SL
Apoderado Solidario
- De La Torre Garcia Juan Ignacio
- Iglesias Piña Alberto
- Moreno Moreno Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28530 , F 50, S 8, H M 513643, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Información de IGLESIAS PIÑA ALBERTO
Mostramos los datos de IGLESIAS PIÑA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PIÑA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos