IGLESIAS PEREZ MIGUEL
Informe ejecutivo de IGLESIAS PEREZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS PEREZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRIGAM CARS CORUÑA SL | Administrador Solidario | 18/03/2020 | 20/09/2024 |
MANDEO RACING SL | Apoderado Solidario | 02/12/2021 | 21/03/2023 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PEREZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PEREZ MIGUEL
Empresa: BRIGAM CARS CORUÑA SL
Administrador Solidario
- Iglesias Perez Miguel
- Lopez Ponte Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 59486, I/A 4 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-15
Empresa: MANDEO RACING SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Perez Miguel
- Perez Ponte Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 26, S 8, H C 60078, I/A 8 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-15
Empresa: MANDEO RACING SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Perez Miguel
- Perez Ponte Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 162, S 8, H C 60078, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-15
Empresa: BRIGAM CARS CORUÑA SL
Administrador Solidario
- Iglesias Perez Miguel
- Lopez Ponte Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 165, S 8, H C 59486, I/A 1 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-15
Información de IGLESIAS PEREZ MIGUEL
Mostramos los datos de IGLESIAS PEREZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PEREZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos