IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO
Informe ejecutivo de IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARAJES ASTORIA SA | Administrador Unico | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO
Empresa: DELICIAS LE CAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Iglesias Cembrero Luis Santiago
- Iglesias Perez Felix Santiago
- Jimenez Del Barrio Demetrio
- Jimenez Del Barrio Miguel Angel
Presidente
- Iglesias Perez Felix Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16130 , F 106, S 8, H M 273247, I/A 5 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: GARAJES ASTORIA SA
Administrador Unico
- Iglesias Perez Felix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17448 , F 38, S 8, H M 299430, I/A 10 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: GARAJES ASTORIA SA
Administrador Unico
- Iglesias Perez Felix Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17448 , F 37, S 8, H M 299430, I/A 8 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: COMPLERE SOLUCIONES SLNE
Administrador Solidario
- Iglesias Perez Felix Santiago
- Perez Iglesias Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29482 , F 138, S 8, H M 530636, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Información de IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO
Mostramos los datos de IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PEREZ FELIX SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos