IGLESIAS PEREZ CASIMIRO
Informe ejecutivo de IGLESIAS PEREZ CASIMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGLESIAS PEREZ CASIMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA | Apoderado Solidario | 17/11/2016 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PEREZ CASIMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PEREZ CASIMIRO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Perez Casimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38107 , F 110, S 8, H M 85151, I/A 357 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Iglesias Perez Casimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38107 , F 104, S 8, H M 85151, I/A 349 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez-cuenca Hernandez Ignacio
- Iglesias Perez Casimiro
- Pulido Rodriguez Eva Maria
- Rojo Calderon Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38107 , F 102, S 8, H M 85151, I/A 346 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Apoderado
- Iglesias Perez Casimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38107 , F 101, S 8, H M 85151, I/A 344 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Apoderado Solidario
- Iglesias Perez Casimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 112, S 8, H M 85151, I/A 314 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Información de IGLESIAS PEREZ CASIMIRO
Mostramos los datos de IGLESIAS PEREZ CASIMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PEREZ CASIMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos