IGLESIAS PEREIRA MARIO
Informe ejecutivo de IGLESIAS PEREIRA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS PEREIRA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESABE VIGILANCIA SA | Apoderado Mancomunado | 06/07/2011 | 06/04/2022 |
ESABE VIGILANCIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/11/2009 | 17/09/2012 |
ESABE VIGILANCIA SA | Consejero | 03/11/2009 | 17/09/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PEREIRA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PEREIRA MARIO
Empresa: ESABE VIGILANCIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 40, S 8, H SE 83685, I/A 15 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-41
Empresa: ESABE VIGILANCIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguirre De Retes Jose Luis
- Farre I Sagra Joan
- Iglesias Pereira Mario
Consejero
- Aguirre De Retes Jose Luis
- Farre I Sagra Joan
- Iglesias Pereira Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119 , F 168, S 8, H SE 83685, I/A 11 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-41
Empresa: ESABE VIGILANCIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguirre De Retes Jose Luis
- Farre I Sagra Joan
- Iglesias Pereira Mario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119 , F 168, S 8, H SE 83685, I/A 10 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
Empresa: ESABE VIGILANCIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119 , F 166, S 8, H SE 83685, I/A 8 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-41
Empresa: ESABE VIGILANCIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Iglesias Pereira Mario
Consejero
- Iglesias Pereira Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119 , F 164, S 8, H SE 83685, I/A 3 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-41
Información de IGLESIAS PEREIRA MARIO
Mostramos los datos de IGLESIAS PEREIRA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PEREIRA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos