IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Apoderado Solidario | 10/03/2023 | |
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Apoderado Solidario | 04/02/2013 | |
CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC | Apoderado Solidario | 15/03/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ
Empresa: CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC
Apoderado Solidario
- Iglesias Pelaez Maria Beatriz
- Martinez Valtueña Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 160, S 8, H AS 625, I/A 327 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-33
Empresa: CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC
Apoderado Solidario
- Iglesias Pelaez Maria Beatriz
- Peribañez Prendes Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 69, S 8, H AS 625, I/A 181 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-33
Empresa: CAJA RURAL DE ASTURIAS SCC
Apoderado Solidario
- Alvarez Tejeiro Vanesa
- Gonzalez Gayo Carlos
- Iglesias Pelaez Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 64, S 8, H AS 625, I/A 172 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-33
Empresa: LEIREDO SL
Liquidador Mancomunado
- Iglesias Herrero Maria Luz
- Iglesias Pelaez Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 199, S 8, H AS 5116, I/A 5 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-33
Información de IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ
Mostramos los datos de IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PELAEZ MARIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos