IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGLEMORE INVERSION GLOBAL SL | Socio Unico | 28/08/2017 | |
IGLEMORE INVERSION GLOBAL SL | Administrador Unico | 28/08/2017 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN
Empresa: IGLEMORE INVERSION GLOBAL SL
Administrador Unico
- Iglesias Moreda Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 45, S 8, H M 652463, I/A 1 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: IGLEMORE INVERSION GLOBAL SL
Socio Único
- Iglesias Moreda Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 45, S 8, H M 652463, I/A 1 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Administrador Unico
- Iglesias Moreda Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30815 , F 97, S 8, H M 554580, I/A 5 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Administrador Unico
- Iglesias Moreda Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30815 , F 96, S 8, H M 554580, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Socio Único
- Iglesias Moreda Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30815 , F 96, S 8, H M 554580, I/A 3 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Información de IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS MOREDA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos