IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL
Informe ejecutivo de IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBIPAPER INSTALACIONES Y EMBALAJES SL | Apoderado Solidario | 25/05/2020 | |
YOTUELLA SA | Apoderado | 15/11/2013 | |
PAZ-DISMAC SL | Administrador Unico | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL
Apoderado Solidario
- Iglesias Miranda Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321, L 4321, F 2, S 8, H PO 66734, I/A 2 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-36
Empresa: YOTUELLA SA
Apoderado
- Iglesias Miranda Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 166, S 8, H PO 31925, I/A 4 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-36
Empresa: VIC LINE SERVICIOS Y LOGISTICA SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Miranda Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803, L 3803, F 52, S 8, H PO 53322, I/A 3 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-36
Empresa: PAZ-DISMAC SL
Administrador Unico
- Iglesias Miranda Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 223, S 8, H PO 5165, I/A 7 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-36
Empresa: VIC LINE SERVICIOS Y LOGISTICA SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Miranda Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803, L 3803, F 51, S 8, H PO 53322, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-36
Empresa: PAZ-DISMAC SL
Administrador Unico
- Iglesias Miranda Antonio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 223, S 8, H PO 5165, I/A 6 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-36
Información de IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL
Mostramos los datos de IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS MIRANDA ANTONIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos