IGLESIAS MARTINEZ JULIETA
Informe ejecutivo de IGLESIAS MARTINEZ JULIETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGLESIAS MARTINEZ JULIETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARTONERA ASTURIANA SA | Administrador Solidario | 16/01/2024 | |
CARTONAJES VIR SA | Apoderado | 13/09/2016 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS MARTINEZ JULIETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS MARTINEZ JULIETA
Empresa: LA CARTONERA ASTURIANA SA
Administrador Solidario
- Iglesias Fernandez Inaciu
- Iglesias Martinez Julieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 94, S 8, H AS 1335, I/A 16 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 18, S 8, H AS 2942, I/A 41 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 16, S 8, H AS 2942, I/A 37 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Iglesias Fernandez Eduardo
- Iglesias Fernandez Inaciu
- Iglesias Martinez Julieta
- Iglesias Vincelle Santiago
- Llanos Riera Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 16, S 8, H AS 2942, I/A 37 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Apoderado
- Iglesias Martinez Julieta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H AS 2942, I/A 35 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 12, S 8, H AS 2942, I/A 30 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Consejero
- Iglesias Fernandez Eduardo
- Iglesias Friera Pedro Vicente
- Iglesias Friera Roberto
- Iglesias Martinez Julieta
- Iglesias Vincelle Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 12, S 8, H AS 2942, I/A 30 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-33
Empresa: CARTONAJES VIR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 10, S 8, H AS 2942, I/A 23 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-33
Información de IGLESIAS MARTINEZ JULIETA
Mostramos los datos de IGLESIAS MARTINEZ JULIETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS MARTINEZ JULIETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos