IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO
Informe ejecutivo de IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZIMUT TRAVEL SA | Administrador Unico | 11/11/2013 | |
CUATRO DIMENSIONES DESIGN FOR ALL SL | Administrador Unico | 06/06/2013 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO
Empresa: QWA HERI SL
Administrador Unico
- Iglesias Mallagray Agustin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12713 , F 145, S 8, H M 203664, I/A 6 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: AZIMUT TRAVEL SA
Administrador Unico
- Iglesias Mallagray Agustin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 223, S 8, H M 6690, I/A 13 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: QWA HERI SL
Administrador Unico
- Iglesias Mallagray Agustin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12713 , F 144, S 8, H M 203664, I/A 5 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Empresa: CUATRO DIMENSIONES DESIGN FOR ALL SL
Administrador Unico
- Iglesias Mallagray Agustin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13251 , F 98, S 8, H M 214658, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Información de IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO
Mostramos los datos de IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS MALLAGRAY AGUSTIN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos