IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO
Informe ejecutivo de IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONMAR ASESORES SL | Administrador Unico | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO
Empresa: CACHERO AUTOMATISMOS SL
Liquidador
- Iglesias Gonzalez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3865 , F 38, S 8, H AS 41819, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-33
Empresa: CACHERO AUTOMATISMOS SL
Administrador Unico
- Iglesias Gonzalez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3865 , F 38, S 8, H AS 41819, I/A 2 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-33
Empresa: CONMAR ASESORES SL
Administrador Unico
- Iglesias Gonzalez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 873 , F 4, S 8, H TO 12934, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-45
Empresa: CONMAR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Iglesias Gonzalez Marcelino
- Segovia Espinosa Constancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 873 , F 4, S 8, H TO 12934, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-45
Empresa: CACHERO AUTOMATISMOS SL
Administrador Unico
- Iglesias Gonzalez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3865 , F 37, S 8, H AS 41819, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-33
Empresa: CACHERO AUTOMATISMOS SL
Socio Único
- Iglesias Gonzalez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3865 , F 37, S 8, H AS 41819, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-33
Información de IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO
Mostramos los datos de IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS GONZALEZ MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos