IGLESIAS GARRIGA GONZALO
Informe ejecutivo de IGLESIAS GARRIGA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGLESIAS GARRIGA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD EUROPEA CULTURAL SOCIAL Y EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 20/09/2024 | |
SOCIEDAD EUROPEA CULTURAL SOCIAL Y EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 20/09/2024 | |
RIG CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 22/03/2022 | |
NIMUHOOD SL | Administrador Unico | 29/12/2021 | |
CAREDESK SOLUCIONES SL | Socio Unico | 08/04/2020 | |
CAREDESK SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 08/04/2020 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS GARRIGA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS GARRIGA GONZALO
Administrador Unico
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831132, I/A 1 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Socio Único
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831132, I/A 1 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: RIG CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41790 , F 132, S 8, H M 740267, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: RIG CONSULTING GROUP SL
Administrador Solidario
- Gomez Remirez Javier
- Iglesias Garriga Gonzalo
- Ruiz Amaya Omar Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41790 , F 132, S 8, H M 740267, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: NIMUHOOD SL
Administrador Unico
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47910 , F 203, S 8, H B 566135, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: RIG CONSULTING GROUP SL
Administrador Solidario
- Gomez Remirez Javier
- Iglesias Garriga Gonzalo
- Ruiz Amaya Omar Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41790 , F 130, S 8, H M 740267, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: CAREDESK SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38952 , F 197, S 8, H M 692190, I/A 2 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-28
Empresa: CAREDESK SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Camarero Aguilar David
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38952 , F 197, S 8, H M 692190, I/A 2 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-28
Empresa: CAREDESK SOLUCIONES SL
Socio Único
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38952 , F 197, S 8, H M 692190, I/A 2 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-28
Empresa: CAREDESK SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Camarero Aguilar David
- Iglesias Garriga Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38952 , F 195, S 8, H M 692190, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Información de IGLESIAS GARRIGA GONZALO
Mostramos los datos de IGLESIAS GARRIGA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS GARRIGA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos