IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO AS NOGAIS SL | Socio Unico | 20/04/2012 | |
ESTACION DE SERVICIO AS NOGAIS SL | Administrador Unico | 20/04/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN
Empresa: GENERANTIA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Iglesias Franco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 186, S 8, H LU 12098, I/A 5 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-27
Empresa: VALCARCE GENERACION SL
Administrador Unico
- Iglesias Franco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 60, S 8, H LU 17278, I/A 3 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-27
Empresa: GENERANTIA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Iglesias Franco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 186, S 8, H LU 12098, I/A 4 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-27
Empresa: VALCARCE GENERACION SL
Administrador Unico
- Iglesias Franco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 59, S 8, H LU 17278, I/A 1 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-27
Empresa: ESTACION DE SERVICIO AS NOGAIS SL
Administrador Unico
- Iglesias Franco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 149, S 8, H LU 14530, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-27
Empresa: ESTACION DE SERVICIO AS NOGAIS SL
Socio Único
- Iglesias Franco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 149, S 8, H LU 14530, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-27
Información de IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS FRANCO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos