IGLESIAS FERRIN JAVIER
Informe ejecutivo de IGLESIAS FERRIN JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE IGLESIAS FERRIN JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS FERRIN JAVIER
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10477, L 7758, F 68, S 8, H V 181220, I/A 11 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-46
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10477, L 7758, F 68, S 8, H V 181220, I/A 10 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-46
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10477, L 7758, F 63, S 8, H V 181220, I/A 7 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-46
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 126, S 8, H B 251504, I/A 32 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 126, S 8, H B 251504, I/A 32 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43548 , F 92, S 8, H B 251504, I/A 23 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43548 , F 91, S 8, H B 251504, I/A 22 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 149, S 8, H B 251504, I/A 20 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 147, S 8, H B 251504, I/A 18 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-08
Empresa: EURO DRIVER CAR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 147, S 8, H B 251504, I/A 18 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-08
Información de IGLESIAS FERRIN JAVIER
Mostramos los datos de IGLESIAS FERRIN JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS FERRIN JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos