IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE
Informe ejecutivo de IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPERTA INVERSIONES SL | Socio Unico | 06/04/2011 | 22/04/2016 |
CAPERTA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 06/04/2011 | 19/02/2016 |
CIGAS INSTALACIONES SLL | Administrador Unico | 11/11/2009 | 30/12/2011 |
RBT RECONSTRUCCIONES ESPECIALES SL | Representante | 03/05/2010 | 25/01/2011 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE
Empresa: CAPERTA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27299 , F 76, S 8, H M 491870, I/A 5 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: CIGAS INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15568 , F 7, S 8, H M 262030, I/A 10 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: CAPERTA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27299 , F 74, S 8, H M 491870, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: CAPERTA INVERSIONES SL
Nuevo Socio Único
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27299 , F 74, S 8, H M 491870, I/A 2 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: RBT RECONSTRUCCIONES ESPECIALES SL
Administrador Unico
Representante
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22867 , F 69, S 8, H M 409464, I/A 4 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
Empresa: RBT RECONSTRUCCIONES ESPECIALES SL
Administrador Unico
Representante
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22867 , F 68, S 8, H M 409464, I/A 3 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-28
Empresa: CIGAS INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Juan Maria Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15568 , F 7, S 8, H M 262030, I/A 9 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Información de IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE
Mostramos los datos de IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS FERNANDEZ JUAN MARIA CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos