IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS
Informe ejecutivo de IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB MANAGER EDUCATION SL | Administrador Unico | 09/04/2021 | |
GOLF VALLEY CONSULTING SL | Socio Unico | 28/02/2012 | |
GOLF VALLEY CONSULTING SL | Administrador Unico | 28/02/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS
Empresa: CLUB MANAGER EDUCATION SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Alberto-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4368 , F 62, S 8, H A 173952, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-03
Empresa: DISTRISA SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Alberto-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3591 , F 204, S 8, H A 12937, I/A 4 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-03
Empresa: DISTRISA SL
Socio Único
- Iglesias Fernandez Alberto-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 123, S 8, H A 12937, I/A 3 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-03
Empresa: GOLF VALLEY CONSULTING SL
Administrador Unico
- Iglesias Fernandez Alberto-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 101, S 8, H A 129050, I/A 1 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-03
Empresa: GOLF VALLEY CONSULTING SL
Socio Único
- Iglesias Fernandez Alberto-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 101, S 8, H A 129050, I/A 1 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-03
Información de IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS
Mostramos los datos de IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS FERNANDEZ ALBERTO-JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos