IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN
VINCULACIONES DE IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN
MRO.COMS.CTR
- Alba Cortijo Carles X
- Graell Deniel Guillem
- Iglesias Fadon Maria Del Carmen
- Tort Escobar Isidre
- Vilageliu Cevallos Jaume
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 67, S 8, H B 184513, I/A 29 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
MRO.COMS.CTR
- Alba Cortijo Carles X
- Graell Deniel Guillem
- Iglesias Fadon Maria Del Carmen
- Tort Escobar Isidre
- Vilageliu Cevallos Jaume
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 87, S 8, H B 184515, I/A 29 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
MRO.COMS.CTR
- Alba Cortijo Carles X
- Graell Deniel Guillem
- Iglesias Fadon Maria Del Carmen
- Tort Escobar Isidre
- Vilageliu Cevallos Jaume
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 77, S 8, H B 184511, I/A 29 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 85, S 8, H B 184515, I/A 24 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 75, S 8, H B 184511, I/A 24 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 65, S 8, H B 184513, I/A 24 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 73, S 8, H B 184511, I/A 18 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 63, S 8, H B 184513, I/A 18 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43308 , F 83, S 8, H B 184515, I/A 18 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31194 , F 172, S 8, H B 184513, I/A 9 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
VER MAS ACTOS
Información de IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS FADON MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos