IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS
Informe ejecutivo de IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Apoderado | 21/12/2016 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | Apoderado Mancomunado | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS
Empresa: BANSABADELL 36 FP
Miem.Com.Ctr
- Iglesias Estevez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38141 , F 162, S 8, H M 678773, I/A 9 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: BANSABADELL 36 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38141 , F 160, S 8, H M 678773, I/A 5 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Apoderado
- Iglesias Estevez Eugenio Luis
- Montero De Espinosa Jose Manuel Wilson
- Quevedo Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6788 , F 39, S 3, H 1, I/A 47 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Estevez Eugenio Luis
- Montero De Espinosa Jose Manuel Wilson
- Quevedo Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6788 , F 38, S 3, H 1, I/A 44 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Apoderado
- Aphesteguy Graciela Alicia
- Daura Agudin Antonio
- Hick Rosental Alberto Benjamin
- Iglesias Estevez Eugenio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6788 , F 38, S 3, H 1, I/A 44 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Información de IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS
Mostramos los datos de IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS ESTEVEZ EUGENIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos