IGLESIAS COSTAS JOSE
Informe ejecutivo de IGLESIAS COSTAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS COSTAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DROTERRA PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS COSTAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS COSTAS JOSE
Empresa: ORECO SA
Apoderado
- Iglesias Costas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 4338, F 35, S 8, H PO 4745, I/A 41 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-36
Empresa: NEOGEO OPERA SL
Administrador Unico
- Iglesias Costas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596, L 3596, F 165, S 8, H PO 48878, I/A 2 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-36
Empresa: DROTERRA PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Iglesias Costas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036, L 3036, F 190, S 8, H PO 36489, I/A 2 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-36
Empresa: NEOGEO OPERA SL
Administrador Unico
- Iglesias Costas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596, L 3596, F 165, S 8, H PO 48878, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-36
Información de IGLESIAS COSTAS JOSE
Mostramos los datos de IGLESIAS COSTAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS COSTAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos