IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FERIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS SL | Socio Unico | 24/02/2012 | 08/08/2012 |
LA FERIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS SL | Administrador Unico | 24/02/2012 | 08/08/2012 |
BE-PACK TECNOLOGIA FLEXIBLE SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL
Empresa: LA FERIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS SL
Administrador Unico
- Iglesias Cascon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 30, S 8, H SA 13247, I/A 3 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-37
Empresa: LA FERIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS SL
Administrador Unico
- Iglesias Cascon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 30, S 8, H SA 13247, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-37
Empresa: LA FERIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS SL
Nuevo Socio Único
- Iglesias Cascon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 30, S 8, H SA 13247, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-37
Empresa: UNION DE EQUIPAMIENTOS SOLARES SL
Administrador Mancomunado
- Iglesias Cascon Jose Manuel
- Jimeno Cascon Juan Jose
- Martin Sevilla Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 214, S 8, H SA 11388, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-37
Información de IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL
Mostramos los datos de IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS CASCON JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos