IGLESIAS CASAL VERONICA
Informe ejecutivo de IGLESIAS CASAL VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGLESIAS CASAL VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBIPAPER INSTALACIONES Y EMBALAJES SL | Administrador Unico | 19/05/2020 | |
PAZ-DISMAC SL | Apoderado Solidario | 23/01/2019 | |
YOTUELLA SA | Administrador Unico | 28/08/2013 | |
VIC LINE SERVICIOS Y LOGISTICA SL | Administrador Unico | 29/06/2012 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS CASAL VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS CASAL VERONICA
Empresa: YOTUELLA SA
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 168, S 8, H PO 31925, I/A 8 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-36
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321, L 4321, F 1, S 8, H PO 66734, I/A 1 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-36
Empresa: PAZ-DISMAC SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 224, S 8, H PO 5165, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-36
Empresa: YOTUELLA SA
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 167, S 8, H PO 31925, I/A 6 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-36
Empresa: YOTUELLA SA
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 166, S 8, H PO 31925, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-36
Empresa: YOTUELLA SA
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 166, S 8, H PO 31925, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-36
Empresa: YOTUELLA SA
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 166, S 8, H PO 31925, I/A 2 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-36
Empresa: PAZ-DISMAC SL
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 223, S 8, H PO 5165, I/A 7 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-36
Empresa: VIC LINE SERVICIOS Y LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803, L 3803, F 50, S 8, H PO 53322, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-36
Empresa: PAZ-DISMAC SL
Administrador Unico
- Iglesias Casal Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998, L 1998, F 223, S 8, H PO 5165, I/A 6 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-8-36
Información de IGLESIAS CASAL VERONICA
Mostramos los datos de IGLESIAS CASAL VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS CASAL VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos