IGLESIAS BLANCO BEATRIZ
Informe ejecutivo de IGLESIAS BLANCO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGLESIAS BLANCO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR DOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
INVERLASIK MAD II SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
OPHTHAL TEAM 2020 SL | Apoderado | 22/08/2024 | |
MIRANZA QX SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2023 | |
VALCASADO SA | Apoderado Mancomunado | 28/02/2023 | |
VALCASADO SA | Apoderado Solidario | 28/02/2023 | |
INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR DOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2023 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS BLANCO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS BLANCO BEATRIZ
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 335712, I/A 35 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: OPHTHAL TEAM 2020 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723169, I/A 6 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: INVERLASIK MAD II SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berra De Unamuno Ramon Angel
- Berra De Unamuno Ramon Angel
- Iglesias Blanco Beatriz
- Iglesias Blanco Beatriz
- Martinez Gallego Jaime
- Martinez Gallego Jaime
- Mateos Garcia Ricardo
- Mateos Garcia Ricardo
- Serra Carreras Antonio
- Serra Carreras Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 542889, I/A 15 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: MIRANZA QX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berra De Unamuno Ramon Angel
- Iglesias Blanco Beatriz
- Martinez Gallego Jaime
- Mateos Garcia Ricardo
- Mateos Perez Antonio
- Ramos Lopez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41059 , F 125, S 8, H M 728139, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: VALCASADO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 55, S 8, H A 168473, I/A 6 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43404 , F 215, S 8, H B 335712, I/A 32 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Información de IGLESIAS BLANCO BEATRIZ
Mostramos los datos de IGLESIAS BLANCO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS BLANCO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos