IGLESIAS BESGA GREGORIO
Informe ejecutivo de IGLESIAS BESGA GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGLESIAS BESGA GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LGCRISTAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2024 | |
LGCRISTAL SL | Consejero | 04/01/2024 | |
LOGROCRISTAL SL | Socio Unico | 19/09/2017 | |
LOGROCRISTAL SL | Administrador Unico | 19/09/2017 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS BESGA GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS BESGA GREGORIO
Empresa: LGCRISTAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez De Balugera Gonzalez Jaime
- Iglesias Besga Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 74, S 8, H LO 19997, I/A 4 (07/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-26
Empresa: LGCRISTAL SL
Consejero
- Gomez De Balugera Gonzalez Jaime
- Gomez De Balugera Paul Jaime
- Iglesias Besga Gregorio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 74, S 8, H LO 19997, I/A 3 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-26
Empresa: LGCRISTAL SL
Administrador Solidario
- Ariznabarreta Martinez Aranzazu
- Iglesias Besga Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 74, S 8, H LO 19997, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-26
Empresa: LGCRISTAL SL
Administrador Solidario
- Ariznabarreta Martinez Aranzazu
- Iglesias Besga Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 73, S 8, H LO 19997, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-26
Empresa: LOGROCRISTAL SL
Administrador Unico
- Iglesias Besga Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 102, S 8, H LO 17668, I/A 1 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-26
Empresa: LOGROCRISTAL SL
Socio Único
- Iglesias Besga Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 102, S 8, H LO 17668, I/A 1 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-26
Información de IGLESIAS BESGA GREGORIO
Mostramos los datos de IGLESIAS BESGA GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS BESGA GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos