IGLESIAS BARROS CANDIDO
Informe ejecutivo de IGLESIAS BARROS CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS BARROS CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEREZ TORRES HANDLING SA | Apoderado Mancomunado | 21/06/2022 | |
PEREZ TORRES HANDLING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2022 | |
EYARD SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2019 | |
SERMANGLO SL | Apoderado Mancomunado | 09/04/2013 | |
PEREZ TORRES HANDLING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2012 | |
PEREZ TORRES MARITIMA SL | Apoderado | 18/10/2010 | |
PEREZ TORRES MARITIMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2010 | |
INVERSIONES Y SERVICIOS MARITIMOS DE GALICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS BARROS CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS BARROS CANDIDO
Empresa: PEREZ TORRES HANDLING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 200, S 8, H C 22436, I/A 35 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-15
Empresa: PEREZ TORRES HANDLING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Barros Candido
- Montaña Rodriguez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 199, S 8, H C 22436, I/A 33 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-15
Empresa: EYARD SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Barros Candido
- Padin Marquievicz Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38558 , F 102, S 8, H M 685739, I/A 3 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA VIGO SL
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Tobio Adolfo
- Iglesias Barros Candido
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605, L 2605, F 125, S 8, H PO 28061, I/A 21 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-36
Empresa: SERMANGLO SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Tobio Adolfo
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22425 , F 145, S 8, H M 400622, I/A 5 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-28
Empresa: PEREZ TORRES HANDLING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Tobio Adolfo
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 194, S 8, H C 22436, I/A 16 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-15
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA VIGO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Tobio Adolfo
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605, L 2605, F 125, S 8, H PO 28061, I/A 20 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-36
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA SL
Apoderado
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991, L 2991, F 206, S 8, H PO 38220, I/A 41 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-36
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Tobio Adolfo
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991, L 2991, F 205, S 8, H PO 38220, I/A 39 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Tobio Adolfo
- Iglesias Barros Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418, L 418, F 39, S 8, H PO 6861, I/A 18 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-36
Información de IGLESIAS BARROS CANDIDO
Mostramos los datos de IGLESIAS BARROS CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS BARROS CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos