IGLESIAS BACIANA BEGOÑA
Informe ejecutivo de IGLESIAS BACIANA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS BACIANA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTAIBA SL | Apoderado Solidario | 16/01/2019 | |
NUTAIBA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2018 | |
FINCAS RIANA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2017 | |
NUTAIBA SL | Apoderado Solidario | 03/10/2017 | |
FINCAS RIANA SL | Vicesecret. | 18/08/2016 | |
FINCAS RIANA SL | Consejero | 18/08/2016 | |
FINCAS RIANA SL | Consejero Delegado | 18/08/2016 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS BACIANA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS BACIANA BEGOÑA
Empresa: NUTAIBA SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Baciana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 45, S 8, H B 140220, I/A 21 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-08
Empresa: NUTAIBA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteller Muntasell Marc
- Iglesias Baciana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 43, S 8, H B 140220, I/A 20 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
Empresa: FINCAS RIANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteller Muntasell Marc
- Iglesias Baciana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45491 , F 161, S 8, H B 359703, I/A 10 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: NUTAIBA SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Baciana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 43, S 8, H B 140220, I/A 19 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-08
Empresa: FINCAS RIANA SL
Consejero Delegado
- Iglesias Baciana Ana Luisa
- Iglesias Baciana Begoña
Consejero
- Iglesias Baciana Ana Luisa
- Iglesias Baciana Begoña
- Iglesias Baciana Maurici
- Iglesias Baciana Ricardo
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Iglesias Baciana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40092 , F 50, S 8, H B 359703, I/A 9 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Empresa: CIUT INVERSORS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37730 , F 114, S 8, H B 310225, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: TRANSACTIVA LLOBREGAT SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37730 , F 112, S 8, H B 310225, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-08
Información de IGLESIAS BACIANA BEGOÑA
Mostramos los datos de IGLESIAS BACIANA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS BACIANA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos