IGLESIAS ALVAREZ IVAN
Informe ejecutivo de IGLESIAS ALVAREZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS ALVAREZ IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS CASTROMAR SL | Administrador Solidario | 22/08/2024 | |
VOLANDEIRA VIGO SL | Socio Unico | 22/08/2023 | |
FISHING GROUND SEAFOOD SL | Socio Unico | 22/08/2023 | |
VOLANDEIRA VIGO SL | Administrador Unico | 22/08/2023 | |
FISHING GROUND SEAFOOD SL | Administrador Unico | 22/08/2023 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS ALVAREZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS ALVAREZ IVAN
Empresa: PESCADOS CASTROMAR SL
Administrador Solidario
- Castro Portillo Faustino
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73782, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-36
Empresa: VOLANDEIRA VIGO SL
Socio Único
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4343, L 4343, F 192, S 8, H PO 67587, I/A 4 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-36
Empresa: VOLANDEIRA VIGO SL
Administrador Unico
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4343, L 4343, F 191, S 8, H PO 67587, I/A 3 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-36
Empresa: FISHING GROUND SEAFOOD SL
Administrador Unico
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120, L 4120, F 112, S 8, H PO 60175, I/A 5 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-36
Empresa: FISHING GROUND SEAFOOD SL
Nuevo Socio Único
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120, L 4120, F 112, S 8, H PO 60175, I/A 5 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-36
Empresa: FISHING GROUND SEAFOOD SL
Administrador Unico
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120, L 4120, F 112, S 8, H PO 60175, I/A 4 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-36
Empresa: VOLANDEIRA VIGO SL
Administrador Unico
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4343, L 4343, F 191, S 8, H PO 67587, I/A 2 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-36
Empresa: VOLANDEIRA VIGO SL
Administrador Unico
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4343, L 4343, F 190, S 8, H PO 67587, I/A 1 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-36
Empresa: DPEND Y BABIELAND SL
Liquidador
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730, L 2730, F 157, S 8, H PO 30572, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-36
Empresa: DPEND Y BABIELAND SL
Administrador Unico
- Iglesias Alvarez Ivan
Liquidador
- Iglesias Alvarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730, L 2730, F 157, S 8, H PO 30572, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-36
VER MAS ACTOS
Información de IGLESIAS ALVAREZ IVAN
Mostramos los datos de IGLESIAS ALVAREZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS ALVAREZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos