IDOATE SEMINARIO JAVIER
Informe ejecutivo de IDOATE SEMINARIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IDOATE SEMINARIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTURASIA PAMPLONA SLL | Administrador Solidario | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE IDOATE SEMINARIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IDOATE SEMINARIO JAVIER
Empresa: ALABOS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 215, S 8, H NA 33725, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: ROCANA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 46, S 8, H NA 38951, I/A 3 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: BIECOR NATURA SL
Administrador Unico
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 158, S 8, H NA 33823, I/A 4 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: ROCANA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 43, S 8, H NA 38951, I/A 1 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-31
Empresa: BIECOR NATURA SL
Administrador Unico
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 157, S 8, H NA 33823, I/A 2 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-31
Empresa: ALABOS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 214, S 8, H NA 33725, I/A 3 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-31
Empresa: CULTURASIA PAMPLONA SLL
Administrador Solidario
- Hernandez Franco Maria Belen
- Idoate Seminario Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 202, S 8, H NA 32783, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-31
Información de IDOATE SEMINARIO JAVIER
Mostramos los datos de IDOATE SEMINARIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IDOATE SEMINARIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos