ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR
Informe ejecutivo de ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARALDE SL | Apoderado | 04/12/2019 | |
TORNILLERIA LEMA SA | Apoderado Solidario | 07/01/2019 |
VINCULACIONES DE ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR
Empresa: GARALDE SL
Apoderado
- Iciar Lopez De Munain Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4299 , F 95, S 8, H BI 36893, I/A 6 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-48
Empresa: TORNILLERIA LEMA SA
Apoderado Solidario
- Iciar Lopez De Munain Aitor
- Mugica Aulestiarte Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 153, S 8, H SS 3458, I/A 36 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: TORNILLERIA LEMA SA
Director Gerente
- Iciar Lopez De Munain Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 153, S 8, H SS 3458, I/A 36 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: FUNDICIONES HIRIBARREN SAL
Consejero
Interventor Suspension de Pagos
Liquidador
- Iciar Lopez De Munain Aitor
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1192 , F 101, S 8, H SS 3856, I/A 18 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-20
Información de ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR
Mostramos los datos de ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ICIAR LOPEZ DE MUNAIN AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos