IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA
Informe ejecutivo de IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NALA RENEWABLES SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2024 | |
NALA RENEWABLES SPAIN 2 SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2024 | |
NALA RENOVABLES YERBABUENA SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2024 | |
NALA RENOVABLES FUENTE DEL ARCO SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2024 | |
NALA RENOVABLES GUADALCANAL SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2024 | |
TXT SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 01/04/2024 | |
GOSBRU SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2024 | |
DLL SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2024 | |
GNT SOSTENIBLES SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2024 | |
TEBABAR SOLAR SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA
Empresa: NALA RENEWABLES SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45917 , F 124, S 8, H M 806916, I/A 5 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: NALA RENEWABLES SPAIN 2 SL
Administrador Mancomunado
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46092 , F 153, S 8, H M 809864, I/A 2 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: NALA RENOVABLES YERBABUENA SL
Administrador Mancomunado
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43689 , F 38, S 8, H M 771233, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: NALA RENOVABLES FUENTE DEL ARCO SL
Administrador Mancomunado
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43623 , F 85, S 8, H M 770074, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: NALA RENOVABLES GUADALCANAL SL
Administrador Mancomunado
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43623 , F 108, S 8, H M 770076, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: TXT SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
- Ulusoy Eren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46151 , F 133, S 8, H M 810798, I/A 3 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: RENOVABLES EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Eren Ulusoy
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1211 , F 152, S 8, H H 28609, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-21
Empresa: IDS SOSTENIBLES SL
Administrador Mancomunado
- Eren Ulusoy
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 216, S 8, H H 28715, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-21
Empresa: PWR SOSTENIBLES SL
Administrador Mancomunado
- Eren Ulusoy
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 210, S 8, H H 28713, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-21
Empresa: TEBABAR SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Eren Ulusoy
- Ibukunolu Ogunlesi Omotola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 205, S 8, H H 28711, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-21
VER MAS ACTOS
Información de IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA
Mostramos los datos de IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBUKUNOLU OGUNLESI OMOTOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos