IBRAHIM YEHIA IBRAHIM
Informe ejecutivo de IBRAHIM YEHIA IBRAHIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBRAHIM YEHIA IBRAHIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE SL | Socio Unico | 16/10/2020 | |
PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE IBRAHIM YEHIA IBRAHIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBRAHIM YEHIA IBRAHIM
Empresa: PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE SL
Socio Único
- Ibrahim Yehia Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 208, S 8, H MU 83158, I/A 5 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-30
Empresa: PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE SL
Administrador Unico
- Ibrahim Yehia Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 208, S 8, H MU 83158, I/A 3 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-30
Empresa: PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE SL
Administrador Mancomunado
- Angel Montejano Sanz
- Cristobal Rodriguez Sanchez
- Ibrahim Yehia Ibrahim
- Ramon Marin Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 208, S 8, H MU 83158, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-30
Empresa: PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE SL
Administrador Mancomunado
- Angel Montejano Sanz
- Cristobal Rodriguez Sanchez
- Ibrahim Yehia Ibrahim
- Ramon Marin Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 207, S 8, H MU 83158, I/A 1 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-30
Información de IBRAHIM YEHIA IBRAHIM
Mostramos los datos de IBRAHIM YEHIA IBRAHIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBRAHIM YEHIA IBRAHIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos