IBRAHIM PEREZ OMAR
Informe ejecutivo de IBRAHIM PEREZ OMAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBRAHIM PEREZ OMAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBRAHINOMAR SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | 07/04/2017 |
IBRAHINOMAR SL | Socio Unico | 10/04/2014 | 20/12/2016 |
IBRAHIM ENTALTO SL | Socio Unico | 30/07/2015 | 14/06/2016 |
IBRAHIM ENTALTO SL | Administrador Unico | 30/07/2015 | 14/06/2016 |
VINCULACIONES DE IBRAHIM PEREZ OMAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBRAHIM PEREZ OMAR
Empresa: IBRAHINOMAR SL
Administrador Unico
- Ibrahim Perez Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4035 , F 217, S 8, H Z 56501, I/A 3 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-50
Empresa: IBRAHIM ENTALTO SL
Administrador Unico
- Ibrahim Perez Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 183, S 8, H Z 58630, I/A 3 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-50
Empresa: IBRAHIM ENTALTO SL
Administrador Unico
- Ibrahim Perez Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 183, S 8, H Z 58630, I/A 1 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-50
Empresa: IBRAHIM ENTALTO SL
Socio Único
- Ibrahim Perez Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 183, S 8, H Z 58630, I/A 1 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-50
Empresa: IBRAHINOMAR SL
Administrador Unico
- Ibrahim Perez Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4035 , F 216, S 8, H Z 56501, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-50
Empresa: IBRAHINOMAR SL
Socio Único
- Ibrahim Perez Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4035 , F 216, S 8, H Z 56501, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-50
Información de IBRAHIM PEREZ OMAR
Mostramos los datos de IBRAHIM PEREZ OMAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBRAHIM PEREZ OMAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos