IBORRA MINA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de IBORRA MINA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBORRA MINA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUGLACE SL | Administrador Unico | 17/03/2017 | |
CONSERVAS ECYDSA SL | Administrador Unico | 01/12/2016 | |
PROMOBERRI SL | Administrador Unico | 10/08/2009 |
VINCULACIONES DE IBORRA MINA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBORRA MINA JOSE LUIS
Empresa: FRUGLACE SL
Administrador Unico
- Iborra Mina Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 116, S 8, H NA 12811, I/A 10 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-31
Empresa: CONSERVAS ECYDSA SL
Administrador Unico
- Iborra Mina Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 188, S 8, H NA 9167, I/A 22 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-31
Empresa: MARCILLA RIBERAGUA SL
Administrador Solidario
- Esparza Hualde Margarita
- Iborra Mina Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 162, S 8, H NA 21295, I/A 4 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31
Empresa: ALDAMARA PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Campo Castillo Juan Oscar
- Iborra Mina Jose Luis
- Perez Ezpeleta Jesus Javier
- Sanchez Salvador Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 123, S 8, H NA021937, I/A00003 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-31
Empresa: PROMOBERRI SL
Administrador Unico
- Iborra Mina Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 112, S 8, H NA021936, I/A00003 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-31
Empresa: PROMOBERRI SL
Administrador Mancomunado
- Campo Castillo Juan Oscar
- Iborra Mina Jose Luis
- Perez Ezpeleta Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 112, S 8, H NA021936, I/A00003 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-31
Información de IBORRA MINA JOSE LUIS
Mostramos los datos de IBORRA MINA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBORRA MINA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos