IBORRA CLIMENT VERONICA
Informe ejecutivo de IBORRA CLIMENT VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBORRA CLIMENT VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROFRIO E-ETRES SL | Apoderado | 02/07/2010 |
VINCULACIONES DE IBORRA CLIMENT VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBORRA CLIMENT VERONICA
Empresa: ELECTRO EXPERT SUESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 108, S 8, H A 102715, I/A 5 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-03
Empresa: SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 22, S 8, H A 17718, I/A 36 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-03
Empresa: ELECTRO EXPERT SUESA SL
Consejero
- Gil Galvañ Jose
- Iborra Climent Veronica
- Marti Pina Maria Belen
- Requena Pujalte Pedro
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 108, S 8, H A 102715, I/A 4 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-03
Empresa: SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS SA
Consejero
- Gil Galvañ Jose
- Iborra Climent Veronica
- Marti Pina Maria Belen
- Requena Pujalte Pedro
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 22, S 8, H A 17718, I/A 32 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
Empresa: ELECTROFRIO E-ETRES SL
Apoderado
- Iborra Climent Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 132, S 8, H A 62388, I/A 4 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-03
Información de IBORRA CLIMENT VERONICA
Mostramos los datos de IBORRA CLIMENT VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBORRA CLIMENT VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos