IBARS GUERRERO VICTORIA
Informe ejecutivo de IBARS GUERRERO VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBARS GUERRERO VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACIONES SOCIOSANITARIAS SL | Liquidador Unico | 29/10/2018 | 29/10/2018 |
INNOVACIONES SOCIOSANITARIAS SL | Administrador Unico | 16/05/2014 | 29/10/2018 |
SENIOR EUROPA SL | Administrador Unico | 14/05/2013 | 02/03/2018 |
VINCULACIONES DE IBARS GUERRERO VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBARS GUERRERO VICTORIA
Empresa: INNOVACIONES SOCIOSANITARIAS SL
Liquidador Unico
- Ibars Guerrero Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7074, L 4377, F 77, S 8, H V 81257, I/A 12 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-46
Empresa: INNOVACIONES SOCIOSANITARIAS SL
Administrador Unico
- Ibars Guerrero Victoria
Liquidador Unico
- Ibars Guerrero Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7074, L 4377, F 77, S 8, H V 81257, I/A 12 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-46
Empresa: SENIOR EUROPA SL
Administrador Unico
- Ibars Guerrero Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8572, L 5860, F 4, S 8, H V 118064, I/A 9 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-46
Empresa: INNOVACIONES SOCIOSANITARIAS SL
Administrador Unico
- Ibars Guerrero Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7074, L 4377, F 77, S 8, H V 81257, I/A 11 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-46
Empresa: SENIOR EUROPA SL
Administrador Unico
- Ibars Guerrero Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8572, L 5860, F 3, S 8, H V 118064, I/A 6 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-46
Información de IBARS GUERRERO VICTORIA
Mostramos los datos de IBARS GUERRERO VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBARS GUERRERO VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos