IBARS ALMENARA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de IBARS ALMENARA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBARS ALMENARA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARDUAC ARAN SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 08/02/2016 | |
TARDUAC ARAN SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 08/02/2016 |
VINCULACIONES DE IBARS ALMENARA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBARS ALMENARA MARIA CARMEN
Empresa: SIDRERIA DETH CAMIN REIAU SL
Apoderado Mancomunado
- Ibars Almenara Maria Carmen
- Jaquet Sole Jose Manuel
- Jaquet Sole Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 171, S 8, H L 25820, I/A 4 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-25
Empresa: SIDRERIA DETH CAMIN REIAU SL
Administrador Unico
- Ibars Almenara Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 171, S 8, H L 25820, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-25
Empresa: SIDRERIA DETH CAMIN REIAU SL
Administrador Mancomunado
- Ibars Almenara Maria Carmen
- Jaquet Sole Jose Manuel
- Jaquet Sole Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 171, S 8, H L 25820, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-25
Empresa: SIDRERIA DETH CAMIN REIAU SL
Socio Único
- Ibars Almenara Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 171, S 8, H L 25820, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-25
Empresa: SIDRERIA DETH CAMIN REIAU SL
Apoderado Mancomunado
- Ibars Almenara Maria Carmen
- Jaquet Sole Jose Manuel
- Jaquet Sole Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 50, S 8, H L 25820, I/A 2 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-25
Empresa: SIDRERIA DETH CAMIN REIAU SL
Administrador Mancomunado
- Ibars Almenara Maria Carmen
- Jaquet Sole Jose Manuel
- Jaquet Sole Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 48, S 8, H L 25820, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-25
Información de IBARS ALMENARA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de IBARS ALMENARA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBARS ALMENARA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos