IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA
Informe ejecutivo de IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANDINA IBARRONDO SL | Liquidador | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
CANDINA IBARRONDO SL | Apoderado | 04/08/2014 | 20/12/2022 |
YOURMET SERVEIS DE SALUT SL | Consejero | 25/01/2013 | 27/05/2014 |
VINCULACIONES DE IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA
Empresa: CANDINA IBARRONDO SL
Liquidador
- Ibarrondo Castañeira Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 205, S 8, H BI 31815, I/A 5 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Empresa: CANDINA IBARRONDO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Ibarrondo Castañeira Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 205, S 8, H BI 31815, I/A 5 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Empresa: CANDINA IBARRONDO SL
Apoderado
- Candina Ibarrondo Ainara
- Candina Ibarrondo Irune
- Ibarrondo Castañeira Ana Maria
- Martin Arriaga Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 203, S 8, H BI 31815, I/A 4 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-48
Empresa: ALAIACAT 102 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Candina Astorqui Antonio Maria
- Farre Bregolat Juan
- Ibarrondo Castañeira Ana Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 71, S 8, H B 432565, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: ALAIACAT 102 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Candina Astorqui Antonio Maria
- Farre Bregolat Juan
- Ibarrondo Castañeira Ana Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 66, S 8, H B 432565, I/A 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Información de IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA
Mostramos los datos de IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBARRONDO CASTAÑEIRA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos