IBARRA LIGERO ANGEL
Informe ejecutivo de IBARRA LIGERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE IBARRA LIGERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBARRA LIGERO ANGEL
Empresa: VOULE CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Ibarra Ligero Angel
- Jurado Cabello Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 6, S 8, H CO 37154, I/A 3 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-14
Empresa: EFILED ILUMINA SL
Administrador Unico
- Ibarra Ligero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 215, S 8, H CO 40656, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-14
Empresa: LUXIDO TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Ibarra Ligero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 92, S 8, H CO 33703, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-14
Empresa: MONTEALTO GRAN ESTRATEGIA SL
Administrador Solidario
- Ibarra Ligero Angel
- Jurado Cabello Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 51, S 8, H CO 37054, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-14
Empresa: LUMINO TECH SL
Apoderado
- Ibarra Ligero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 172, S 8, H CO 39273, I/A 4 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-14
Empresa: EFILED ILUMINA SL
Administrador Unico
- Ibarra Ligero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 211, S 8, H CO 40656, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-14
Empresa: EFILED ILUMINA SL
Socio Único
- Ibarra Ligero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 211, S 8, H CO 40656, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-14
Empresa: VOULE CAPITAL SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 1, S 8, H CO 37154, I/A 1 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-14
Empresa: MONTEALTO GRAN ESTRATEGIA SL
Administrador Solidario
- Ibarra Ligero Angel
- Jurado Cabello Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 51, S 8, H CO 37054, I/A 1 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-14
Empresa: LUXIDO TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Ibarra Ligero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 91, S 8, H CO 33703, I/A 1 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-14
VER MAS ACTOS
Información de IBARRA LIGERO ANGEL
Mostramos los datos de IBARRA LIGERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBARRA LIGERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos