IBAÑEZ TURMO CARLOS
Informe ejecutivo de IBAÑEZ TURMO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IBAÑEZ TURMO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KPMG AUDITORES SL | Apoderado Solidario | 28/05/2015 | |
KPMG AUDITORES SL | Apoderado Solidario | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ TURMO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ TURMO CARLOS
Empresa: ROCIO GONZALEZ ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Rocio
- Ibañez Turmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32060 , F 57, S 8, H B 205756, I/A 5 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: ROCIO GONZALEZ ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Rocio
- Ibañez Turmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32060 , F 57, S 8, H B 205756, I/A 4 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: ROCIO GONZALEZ ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Rocio
- Ibañez Turmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32060 , F 57, S 8, H B 205756, I/A 4 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: KPMG AUDITORES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29292 , F 35, S 8, H M 188007, I/A 153 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: KPMG AUDITORES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Costas Jorge Juan
- Gomez Dominguez Jose Antonio
- Ibañez Turmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29292 , F 31, S 8, H M 188007, I/A 148 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: ROCIO GONZALEZ ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Rocio
- Ibañez Turmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32060 , F 56, S 8, H B 205756, I/A 3 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Empresa: ROCIO GONZALEZ ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Rocio
- Ibañez Turmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32060 , F 56, S 8, H B 205756, I/A 3 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
Información de IBAÑEZ TURMO CARLOS
Mostramos los datos de IBAÑEZ TURMO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ TURMO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos