IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE
Informe ejecutivo de IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAROPA VALENCIA SL | Administrador Unico | 25/04/2017 | 15/05/2023 |
CAROPA VALENCIA SL | Socio Unico | 19/07/2018 | 15/05/2023 |
AUTOMATICOS FRESNEDA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 20/04/2017 | 19/04/2023 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Administrador Unico
- Ibañez Tamarit Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 83, S 8, H V 160670, I/A 8 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-46
Empresa: AUTOMATICOS FRESNEDA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Ibañez Tamarit Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8771, L 6058, F 216, S 8, H V 61252, I/A 10 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Socio Único
- Ibañez Tamarit Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 83, S 8, H V 160670, I/A 5 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-46
Empresa: CAROPA VALENCIA SL
Administrador Unico
- Ibañez Tamarit Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 83, S 8, H V 160670, I/A 4 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-46
Empresa: AUTOMATICOS FRESNEDA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Ibañez Tamarit Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8771, L 6058, F 216, S 8, H V 61252, I/A 8 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-46
Información de IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE
Mostramos los datos de IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ TAMARIT MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos