IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA
Informe ejecutivo de IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SARGANTANA IURIS SL | Administrador Unico | 19/06/2023 | |
SARGANTANA IURIS SL | Socio Unico | 19/06/2023 | |
CONFIJUR ASESORES SL | Administrador Unico | 30/05/2016 | |
CONFIJUR ASESORES SL | Socio Unico | 30/05/2016 | |
ADYGES CONSULTING EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA
Empresa: SARGANTANA IURIS SL
Socio Único
- Ibañez Perez Amalia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42411 , F 102, S 8, H M 750608, I/A 3 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: SARGANTANA IURIS SL
Administrador Unico
- Ibañez Perez Amalia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42411 , F 102, S 8, H M 750608, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: SARGANTANA IURIS SL
Administrador Solidario
- Ibañez Perez Amalia Teresa
- Perellon Ibañez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42411 , F 102, S 8, H M 750608, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: SARGANTANA IURIS SL
Administrador Solidario
- Ibañez Perez Amalia Teresa
- Perellon Ibañez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42411 , F 100, S 8, H M 750608, I/A 1 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Empresa: CONFIJUR ASESORES SL
Socio Único
- Ibañez Perez Amalia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 28, S 8, H M 576395, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: CONFIJUR ASESORES SL
Administrador Unico
- Ibañez Perez Amalia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 28, S 8, H M 576395, I/A 2 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Empresa: CONFIJUR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Hernanz Bernabe Juan Carlos
- Ibañez Perez Amalia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 28, S 8, H M 576395, I/A 2 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Empresa: CONFIJUR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Hernanz Bernabe Juan Carlos
- Ibañez Perez Amalia Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 27, S 8, H M 576395, I/A 1 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: ADYGES CONSULTING EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Hernanz Bernabe Juan Carlos
- Ibañez Perez Amalia Teresa
- Lamarca Sanchez Vicente
- Rubio Millan Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27302 , F 146, S 8, H M 491940, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA
Mostramos los datos de IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ PEREZ AMALIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos