IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO
Informe ejecutivo de IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SACAEL SL | Administrador Unico | 09/04/2019 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO
Empresa: JUMADO SL
Liquidador
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 120, S 8, H M 89404, I/A 8 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: JUMADO SL
Administrador Unico
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 120, S 8, H M 89404, I/A 8 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: JUMADO SL
Administrador Unico
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 120, S 8, H M 89404, I/A 7 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: BINA 2 DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Ibañez Medina Francisco
- Ibañez Viñes Carlos
- Navarro Ibañez De Aldecoa Alvaro
- Navarro Jimenez Alvaro
Presidente
Secretario
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25301 , F 213, S 8, H M 225020, I/A 30 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Unico
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6705 , F 143, S 8, H SE121595, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-41
Empresa: BINA 2 DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Ibañez Medina Francisco
- Ibañez Viñes Carlos
- Navarro Ibañez De Aldecoa Alvaro
- Navarro Jimenez Alvaro
Presidente
Secretario
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25301 , F 212, S 8, H M 225020, I/A 26 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: GRANITOS Y HORMIGONES SRL
Administrador Solidario
- Ibañez Medina Francisco
- Villa Lopez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 151, S 8, H SE 85524, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-41
Empresa: MIDAR INVEST SL
Liquidador
- Ibañez Medina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5125 , F 4, S 8, H SE 83653, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-41
Empresa: MIDAR INVEST SL
Administrador Solidario
- Ibañez Medina Francisco
- Silvela De La Hidalga Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5125 , F 4, S 8, H SE 83653, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-41
Empresa: SOLCAMPO SL
Apoderado Solidario
- Ibañez Medina Francisco
- Navarro Ibañez De Aldecoa Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 138, S 8, H SE 38357, I/A 10 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-41
VER MAS ACTOS
Información de IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO
Mostramos los datos de IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ MEDINA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos