IBAÑEZ MARTINEZ JESUS
Informe ejecutivo de IBAÑEZ MARTINEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IBAÑEZ MARTINEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBAÑEZ MAICAS CONSULTING SL | Administrador Unico | 07/09/2023 | |
TRAMITU GESTORIA SLP | Administrador Unico | 23/03/2022 | |
IBAMA INNOVACIONES SL | Administrador Mancomunado | 26/02/2021 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ MARTINEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ MARTINEZ JESUS
Empresa: TRAMITU GESTORIA SL
Socio Único
- Ibañez Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865, L 1425, F 221, S 8, H CS 45212, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-12
Empresa: IBAÑEZ MAICAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Ibañez Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955, L 520, F 152, S 8, H CS 14480, I/A 3 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-12
Empresa: TRAMITU GESTORIA SL
Administrador Unico
- Ibañez Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865, L 1425, F 221, S 8, H CS 45212, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-12
Empresa: TRAMITU GESTORIA SL
Socio Único
- Ibañez Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865, L 1425, F 221, S 8, H CS 45212, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-12
Empresa: IBAMA INNOVACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez Martinez Cristobal
- Ibañez Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833, L 1393, F 117, S 8, H CS 43846, I/A 1 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-12
Información de IBAÑEZ MARTINEZ JESUS
Mostramos los datos de IBAÑEZ MARTINEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ MARTINEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos