IBAÑEZ MARTIN ANGEL
Informe ejecutivo de IBAÑEZ MARTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBAÑEZ MARTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALON HILARIO SL | Administrador Unico | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ MARTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ MARTIN ANGEL
Empresa: SALON HILARIO SL
Administrador Unico
- Ibañez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804, L 2715, F 183, S 8, H MA 636, I/A 5 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-29
Empresa: SALON HILARIO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Perez Magin
- Ibañez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804, L 2715, F 183, S 8, H MA 636, I/A 4 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-29
Empresa: IBAÑEZ VALLEJO SL
Administrador Solidario
- Ibañez Barajas Angel
- Ibañez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996, L 2907, F 51, S 8, H MA 82653, I/A 3 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-29
Empresa: IBAMARAN 2005 SL
Administrador Unico
- Ibañez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818, L 2729, F 113, S 8, H MA 77601, I/A 3 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-29
Información de IBAÑEZ MARTIN ANGEL
Mostramos los datos de IBAÑEZ MARTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ MARTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos