IBAÑEZ GIMENO RAMON
Informe ejecutivo de IBAÑEZ GIMENO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE IBAÑEZ GIMENO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALMA CAPITAL SL | Apoderado | 14/11/2017 | |
GALMA GRUPO CORPORATIVO SL | Apoderado | 30/10/2017 | |
SAN PATRICK SL | Apoderado | 26/10/2017 | |
FINANCIERA PRONOVIAS SA | Apoderado | 25/10/2017 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ GIMENO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ GIMENO RAMON
Empresa: GALMA CAPITAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ibañez Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 103, S 8, H B 295051, I/A 41 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-08
Empresa: PRONOVIAS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ibañez Gimeno Ramon
- Ibañez Gimeno Ramon
- Ibañez Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44112 , F 80, S 8, H B 90735, I/A 88 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-08
Empresa: SAN PATRICK SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ibañez Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44112 , F 85, S 8, H B 295049, I/A 51 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: FINANCIERA PRONOVIAS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ibañez Gimeno Ramon
- Ibañez Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42001 , F 9, S 8, H B 91929, I/A 110 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-08
Información de IBAÑEZ GIMENO RAMON
Mostramos los datos de IBAÑEZ GIMENO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ GIMENO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos